8 0 1 MB
DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN PROV. KALTIM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PANGKAT NO. Urut
NAMA
NIP
JABATAN
Masa Kerja LATIHAN JABATAN
KET
17
18
7
8
9
10
11
II.A III.A III.A III.A III.A FUN III.A III.A III.A III.A IV.A IV.A IV.A IV.A III.A III.A IV.A IV.A IV.A IV.A
16-05-12 16-05-12 20-12-13 26-02-09 25-05-11
26
7
PIM II
2009
750 PASCA SARJANA 2009
S2
53
16 20
1 10
SPAMA PIM III PIM III
2001 2008
S1 S2
46 53
22 10 25 16 21 22 16 17 19 28 22 20 18 15 20
7 9 7 2 8 8 10 6 1 2 2 11 4 2 8
ADUMLA PIM III PIM III ADUM ADUMLA ADUMLA SPALA ADUMLA ADUM PIM IV PIM IV PIM III PIM IV ADUM
1998 2008 2006 1995 1996 2000 1984 1995 1998 2008 2004 2006 2004 1997
750 FKG 1988 - PASCA SARJANA2003 PASCA SARJANA FK. SP. MATA 2003 500 PASCA SARJANA2003 550 F. FARMASI 1988 750 PASCA SARJANA2003 PASCA SARJANA2001 KES 400 F. FARMASI 1986 360 APOTEKER 1991 750 APOTEKER 1991 500 ADM. NEGARA 1991 200 PASCA SARJANA2000 - Fekon 285 PASCA SARJANA 360 F. KEUANGAN 1985 285 SKM 1989 500 S.1 BIOLOGI 1989
S2 S2 S1 S2 S2 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S2 S1 S1 S1
49 41 47 42 43 48 49 47 50 53 48 45 38 43 53
02-06-1959 25-12-1959 03-01-1964 19-10-1958 01-05-1958 21-02-1963 14-08-1968 31-12-1962 06-07-1967 29-01-1969 13-08-1961 17-11-1962 16-02-1965 01-05-1962 18-05-1959 04-05-1961 13-06-1964 08-09-1958 28-05-1966 23-11-1958
23
1
-
19
2
ADUM
1995
08-02-12
23
4
ADUM
2000
05-09-12
14 28
7 10
ADUM PIM IV
1996 2008
500 F. HUKUM 285 FISIPOL
NON
20
3
-
NON
13
3
ADUM
1998
26-02-09
18
7
200 PASCA SARJANA2005
16
2
ADUM PIM IV
2002
03-05-13
22
2
1998
16-05-12
16
2
ADUM PIM IV
-
-
SKM
08-02-12
20
1
-
-
IV.A
08-02-12
11
2
PIM IV
2011
-
01-10-2011 Kasi Kes.Keluarga
IV.A
16-05-12
6
4
PIM IV
01-04-2012 Staf Pengajar
NON
25
1
III/d
01-04-2012 Staf Bid SDK, Seksi Sarnakes
NON
23
1
PIM IV PIM IV
-
III/d
01-04-2012 Staf Subbag Umum
NON
19
2
PIM IV
2013
19701116-199703-1-003
III/d
01-04-2012 Staf Bid SDK, Seksi Jamkesmas
NON
7
2
-
dr. Ronny Setiawati
19731218-200604-2-013
III/d
01-04-2012 Kasi P2TM & Bencana
IV.A
LPJ PIM IV -
Yuliani, SE
19640701 198502 2 002
III/d
01-04-2013 Pelaksana TU
NON
Nazaruddin, S.Sos
19661024-199002-1-002
III/d
01-04-2013 Kasubag TU
IV.A
Murniah, S. Si
19710712 199103 2 007
III/d
01-04-2013 Ahli Muda Kimia Patologi & Reagensia
FUN
dr. Ida Ayu Putu Widyastuti
19791218-200501-2-010
III/d
01-04-2013 Staf Bid P2P, Seksi PPTMB
NON
Wahyudinata, SKM
19630706-198603-1-024
III/d
01-04-2013 Kasi Kes. Khusus
IV.A
H. Kadir, SE
19650711-198603-1-011
III/d
01-04-2013 Staf Bid Kesmas, Seksi Kes.Kel
NON
Gt.Sri Ellyani, SKM
19671215-199003-2-013
III/d
01-10-2013 Kasi Jamkes
IV.A
3 19590602-198709-2-001 19591225-198902-2-002 19640103-198901-1-003 19581019 198803 1 006 19580501-198206-2-002 19630221 199503 1 001 19680814-199403-1-012 19621231-198903-1-112 19670706-199202-1-003 19690129-199302-2-002 19610813-198803-2-009 19621117 199203 1 013 19650216 199203 2 011 19620501-198303-1-021 19590518-198112-1-003 19610504-198203-2-009 19640613-198812-1-002 19580908-198903-1-006 19660528-198903-2-007 19581123 198901 2 001
IV/c IV/b IV/b IV/b IV/b IV/b IV/b IV/b IV/b IV/b IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a III/d III/d III/d
01-04-2014 01-10-2005 01-10-2008 01-10-2009 01-10-2011 01-10-2012 01-04-2013 01-10-2014 01-10-2014 01-10-2014 01-04-2003 01-04-2008 01-04-2008 01-04-2010 01-10-2011 01-04-2013 01-04-2014 01-10-2000 18-04-2001 01-10-2001
21 Hairunisa, S.Sos 22 Drs. Suko Prayitno 23 Nanang S,SE
19581214-198103-2-004
III/d
01-04-2005 Staf Bid Kesmas, Seksi Gizi
NON
19650715-198503-1-003
III/d
01-04-2005 Kasubag TU Jamkes Prov. Kaltim
IV.A
08-02-12
19601015-198601-1-005
III/d
01-04-2007 Kasubag TU Bapelkes
IV.A
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Silpanus Dony, SH Tauhid Hasan, S. Sos, SH
19650805-198801-1-002 19620810-198110-1-002
III/d III/d
01-10-2007 Pelaksana TU Bapelkes 01-10-2008 Ka. Sub Bag Umum
NON IV.A
Sukirno, S.Sos
19600518-198402-1-001
III/d
01-10-2008 Staf Bid SDK, Seksi Sarnakes
Setiarto, SE, MM
19630803-198903-1-021
III/d
01-10-2009 Pelaksana TU Bapelkes
Iwan Samsugito, SKp, M.Kes
19660519-198903-1-009
III/d
01-10-2009 Kasi Kemahasiswaan & Pengemb.
IV.A
Hj. Siti Yusnani, SE
19651203-198902-2-002
III/d
01-04-2010 Ka. Subbag Keuangan
IV.A
Berliana, SKM
19640210 198901 2 004
III/d
01-10-2010 Widyaiswara Bapelkes
NON
Rahmawati, SKM
19650429-198803-2-007
III/d
01-04-2011 Kasi Kes. Dasar & Rujukan
IV.A
Ruminem, S.Kp, M.Kes
19650813-198903-2-011
III/d
01-04-2011 Kasi Akademik
IV.A
Sri Sedono Iswandi, SKM, M. Kes
19671017-199003-1-007
III/d
01-10-2011 Kasubag Penyusunan Program
Drg. Rochmad Koesbiantoro, MKes
19691220-200012-1-003
III/d
Flora Song Bong,S.St
19600729-198203-2-008
III/d
Sitti Hafsiah, SE
19640310-198403-2-009
Hj. Titing Qomaryati, SE
19660901-198801-2-001
Arsalam Ahmad,S.Sos,MKes.
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Usia/Tgl. Lahir/Pensiun
Bln dan Thn 12
Gol./ Ruan g. 4
2 dr. Hj. Rini Retno Sukesi, M. Kes dr. Hj. Handi Hastuti Drg. Soeharsono Dr. H. Parmono, M.Kes Hj. Sukia Betty, Dra, M. Si dr. Hendry Fentje Lasut, Sp.M Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt, MSi. Drs. Asaf Diolo, Apt Setyo Budi Basuki,SKM, MKes Masitah, SKM,MQIH Dra. Ulfa Tri Hardinningtyas, Apt Drs. Andi Nazaruddin, Apt Dra. Aida, Apt Drs. Yamiran Firyanto, MM Achmad Saubani, S.Sit, M.Si Meliana, SE, MM Abdul Azim Hefeni, SKM, M. Kes Muhammad Noorfuhan,Drs Umu Choirijah, SKM Dra. Nina Nurindriani
Din.Kes.Kab.Berau
TMT
ESELON
NAMA
5
6 Kepala Dinas Ka. UPTD Labkes Kabid P2PL. Ka. UPTD BKMOM Kepala UPTD Bapelkes Dokter Spesialis Mata Sekretaris Kabid SDK Kabid yankes Kepala UPTD Jamkes Prov. Kaltim Kasi Farmasi, Mamin & Alkes Kepala Seksi Diklat Kasi Kimia, Patologi & Reagensia Ka. Sub Bag TU BKMOM Ka. UPTD Akper Kabid Kesmas Kasi Promkes Kasi Pengajaran Bapelkes Kasi Tenaga & Sarana Kasi Mikro Biologi & Media
[1:5]
TMT
03-05-13 20-12-13 20-12-13 20-12-13 26-02-09 26-02-09 24-05-10 05-09-12 24-05-10 20-12-13 24-05-10 05-05-04 25-05-11 17-04-02
20-12-13 19-12-13
20-12-13 16-05-12
THN BLN NAMA
Jumlah Jam 13
PENDIDIKAN NAMA 14
Lulus Ting Tahu kat n Ijaza 15 16
Jul-17 Jan-17 Feb-22 Nop-16 Jun-16 Mar-21 Sep-26 Jan-21 Agust-25 Feb-27 Sep-19 Des-20 Mar-23 Jun-20 Jun-17 Jun-19 Jul-22 Okt-16 Jun-24 Des-16
FISIPOL
1995
S1
51
14-12-1958
Jan-16
FEKON
1994
S1
44
15-07-1965
Agust-23
FEKON
1986
S1
51
15-10-1960
Nop-18
1994 1995
S1 S1
46 49
25-09-1965 10-08-1962
Okt-23 Sep-20
1989
S1
49
18-05-1960
Jun-18
250 PASCA SARJANA1997
S2
48
05-08-1963
Sep-21
S2
46
19-05-1966
Jun-24
FISIPOL
Fekon. Um
1990
S1
03-12-1965
2001
S1
Jan-23
48
10-02-1964
Mar-22
2007
PASCA SARJANA2005
S1
-66
29-04-1965
Mei-23
S2
46
13-08-1965
Sep-23
PASCA SARJANA1998
S1
-68
17-10-1967
Nop-25
2009
PASCA SARJANA2003
S2
-71
20-12-1969
Jan-27
2009
D.IV MATERNITAS 2001
S1
51
29-07-1960
Agust-18
-
Fekon
S1
-65
10-03-1964
Apr-22
-
STIE
1999
S1
-67
01-09-1966
Okt-24
-
PASCA SARJANA2007 2001 Fked.Um
S2
-71
16-11-1970
Des-28
S1
39
18-12-1973
Jan-31
S1
47
01-07-1964
Agust-22
400 SKM
5
0
23
1
-
-
-
FEKON
2001
17
7
-
-
-
FISIPOL
2001
S1
45
24-10-1966
Nop-24
17
1
-
-
-
AAK
2002
D3
40
12-07-1971
Agust-29
8
3
F. Ked. Udayana2004
S1
18-12-1979
Jan-37
22
1
PIM IV
-
-
SKM
S1
-64
06-07-1963
Agust-21
22
1
PIM IV
-
-
Fekon
S1
-66
11-07-1965
Agust-23
18
7
PIM IV
-
-
SKM
S1
-69
15-12-1967
Jan-25
fl;sdm/duk_duk2008/[email protected]
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
M. Aminuddin, S.Kep,NS, M.Sc
19750101-199803-1-010
III/d
01-04-2014 Staf Pengajar
NON
14
1
-
-
-
F. KEPERAWATAN 2001
S1
37
01-01-1975
Feb-33
Nurul Wahdah, SKM
19650410-199003-2-012
III/d
01-10-2014 Kasi Gizi
NON
18
7
PIM IV
-
-
SKM
S1
-66
10-04-1965
Mei-23
Fitnawati, SKM
19710410-199102-2-001
III/d
01-10-2014 Staf Bid Kesmas, Seksi Kes.Kel
NON
19
8
LPJ
1999 2010
S1
37
10-04-1971
Mei-29
Nurhasanah, SKM
19680311-199003-2-004
III/d
01-10-2014 Kasi PPM
IV.A
22
7
-
-
PASCA SARJANA2009
S2
-69
11-03-1968
Apr-27
M. Maulana Fahmi, SKM
19710519-199703-1-004
III/d
01-10-2014 Pelaksana Seksi PPM
NON
15
7
PIM IV PIM IV
2011
-
SKM
2001
S1
-72
19-05-1971
Jun-29
Hartoyo, SE
19670408-198901-1-003
III/d
01-04-2015 Staf Bid P2P, Seksi Kes Ling
NON
7
2
PIM IV
-
-
FEKON
2001
S1
-68
08-04-1967
Mei-23
Chanzul Rijadi, SKM
19710201-199703-1-010
III/d
01-04-2015 Staf Bid Kesmas, Seksi Gizi
NON
16
4
PIM IV
-
-
AKZI
2002
S1
-72
01-02-1971
Mar-29
Hj. Syamsidar, Amd. Kep
1960123 198503 12 047
III/c
01-04-2003 Perawat
FUN
23
10
-
-
-
AKPER
1984
D3
51
31-12-1960
Jan-18
H. Andi Adnan Rahman
19610520-198302-1-005
III/c
01-10-2007 Staf Bid Yankes, Seksi Dacil
NON
14
8
-
-
AAK
1994
D3
-62
20-05-1961
Jun-19
Muhammad Satta, SKM
19640830-198903-1-010
III/c
01-04-2008 Kasi Kesling
IV.A
16
4
LPJ PIM IV
-
-
SKM
1999
Mimi Suryani
19641101-198812-2-002
III/c
01-10-2008 Staf Bid P2P, Seksi PPM
NON
17
7
LPJ
Ardani, SH
19630515-198302-1-001
III/c
01-10-2009 Pelaksana TU Bapelkes
NON
19
0
-
Bernadeta Nursetyowati, SKM
19670213 199003 2 007
III/c
01-10-2009 Pelaksana Mikro biologi & media
NON
19
6
ADUM
1987
Agus Budianto, SKM
19690810-199203-1-014
III/c
01-10-2010 Kasi Kes. Dacil & Gakin
IV.A
20-12-13
11
7
PIM IV
-
-
SKM
Rachmadi, SKM, MKes.
19730920-199703-1-004
III/c
01-10-2010 Kasi Tekno.Pendid.Bapelkes
IV.A
08-02-12
11
7
-
-
-
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Siti Rahmadhani, SPd, M.Kes
19650118-198511-2-001
III/c
01-04-2011 Staf Pengajar
NON
22
2
-
-
-
Sholichin, Skp, M.Kep
19700409-199503-1-002
III/c
01-04-2011 Staf Pengajar
NON
11
1
-
-
Anik Puji Rahayu, S. Kp, M.Kep
19720417-199503-2-001
III/c
01-04-2011 Staf Pengajar
NON
11
1
-
-
Rita Puspa Sari, SPd, M. Ph
19721118-199703-2-006
III/c
01-04-2011 Staf Pengajar
NON
12
1
-
Rusmalawati, SE
19670114-198801-2-002
III/c
01-10-2011 Pelaksana Kes. Khusus
NON
13
1
Agus Joko Praptomo, Amd
19680808 198903 1 012
III/c
10-01-2011 Pelaks. Lanjutan Mikrobiologi & Media
FUN
20
Aspiansyah, SKM
19731207-199402-1-003
III/c
01-04-2012 Staf Bid Yankes, Seksi Dacil
NON
Mirza Alfian,SKM,MKes.
19720421-199803-1-008
III/c
01-04-2012 Staf Bid P2P, Seksi Kes Ling
dr. Asauk Pramustyo Hadi
19720506-200502-1-002
III/c
Nuhriah, SE
19631102-198901-2-002
III/c
Salasiah, S.Sos
19681125-198902-2-002
Nur Asiyah,S.Kep, Ns
19700817-199102-2-001
Ediyar Miharja, S.Kep, NS, MH Debora Palloan, SPd, Mkes
25-05-11
S1
-65
30-08-1964
Sep-22
D3
49
01-01-1964
Feb-22
2004
S1
49
15-05-1963
Jun-21
2004
S1
45
13-02-1967
Mar-25
2001
S1
-70
10-08-1969
Sep-27
PASCA SARJANA 2007
S2
38
20-09-1973
Okt-31
PASCA SARJANA2004
S2
46
18-01-1965
Feb-23
-
PASCA SARJANA2007
S2
41
09-04-1970
Mei-28
-
PASCA SARJANA2007
S2
39
17-04-1972
Mei-30
-
-
FKIP
2000
S1
39
18-11-1972
Des-30
LPJ
-
-
SPPH
1986
D1
-68
14-01-1967
Feb-25
6
-
-
-
AAK
2002
D3
43
08-08-1968
Sep-26
15
4
-
-
SKM
-74
07-12-1973
Jan-31
13
1
2010 MAGISTER KES.2005
S1
NON
LPJ PIM IV
S2
-73
21-04-1972
Mei-30
01-04-2012 Pelaksana Kes. Khusus
NON
18
3
LPJ
2004
S1
36
06-05-1972
Jun-30
01-04-2012 Pelaksana Kes. Khusus
NON
18
2
LPJ
-
-
Fekon
S1
-64
02-11-1963
Des-21
III/c
01-04-2012 Staf Subbag Keuangan
NON
18
2
LPJ
-
-
FISIPOL
2003
S1
-69
25-11-1968
Des-26
III/c
01-04-2012 Staf Bid Kesmas, Seksi Kes.Kel
NON
16
8
LPJ
-
-
F. KEPERAWATAN 2002
S1
-71
17-08-1970
Sep-28
19750521-199803-1-003
III/c
01-04-2012 Staf Pengajar/Analis Jabatan
NON
12
1
-
-
-
F. KEPERAWATAN 2002
S1
36
21-05-1975
Jun-33
19630929-199402-2-001
III/c
01-10-2012 Staf Pengajaran Bapelkes
NON
16
8
-
-
-
PASKA SARJANA2006
S1
48
29-09-1963
Okt-21
Kaspianoor
19711215 199203 1 003
III/c
01-04-2013 Pelaks. Lanjutan Kimia Patologi & Reagensia FUN
17
6
-
-
-
SMAK
1991 SLTA 40
15-12-1971
Jan-29
Hijrahti Ningsih, SH,
19771122-199803-2-002
III/c
01-04-2013 Pngurus Barang
NON
10
1
-
-
-
F. HUKUM
2003
S1
34
22-11-1977
Des-35
Heppy Soewasono S, SE
19630608-199002-1-002
III/c
01-10-2013 Staf Bid P2P, Seksi PPM
NON
4
1
LPJ
-
-
Fekon
1985
S1
-64
06-08-1963
Sep-21
Ahmad Husairi, SKM
19690517-199003-1-007
III/c
01-04-2014 Staf Bid SDK, Seksi Mamin-Alkes
NON
18
8
LPJ
-
-
SKM
S1
-70
17-05-1969
Jun-27
Poppy Kurnia Galuh Tyas Kusuma, S.Si.
19790308-200604-2-005
III/c
01-04-2014 Staf Bid P2P, Seksi PPM
NON
8
0
LPJ
S1
-80
08-03-1979
Apr-37
Indari Yayuk Sungkono, SKM
19700507-199503-2-003
III/c
01-04-2014 Pelaksana Seksi Kes.Khus
NON
4
0
LPJ
Uzah Maria Ulfah, SST
19810228-200604-2-010
III/c
01-04-2014 Staf Bid Kesmas, Seksi Promkes
NON
13
7
LPJ
Charla Oktavia Senga, SKM
19761005-200604-2-010
III/c
01-10-2014 Staf Bid P2PL, Seksi PPM
NON
8
6
LPJ
Rubiyo Wahyuriadi, SKep.,NS
19710730-199402-1-002
III/c
01-04-2015 Staf Bid P2P, Seksi PPTMB
NON
11
11
LPJ
Amir Makhmud, S.Pd, Mkes
19721209-199603-1-002
III/c
01-04-2015 Staf Pengajaran Bapelkes
NON
13
7
-
-
-
FKIP
2004
Nahara Isnani, SKM
19750721-199703-2-004
III/c
01-04-2015 Staf Bid Kesmas, Seksi Promkes
NON
7
2
LPJ
-
-
AKL
1995
Kanti Kalimah, SE
19700201-199803-2-008
III/c
01-04-2015 Pelaksana TU Bapelkes
NON
6
2
-
-
-
SMEA
Ika Rifka, SE
19720819-200701-2-014
III/c
01-04-2015 Penyimpan SPP Gaji
NON
6
9
-
-
-
FEKON
Joko Sakti
19590707 198112 1 006
III/b
01-10-2001 Pelaksana TU
NON
28
9
-
-
-
Azizah
19620701 198112 2 002
III/b
01-10-2001 Pelaksana TU
NON
28
9
-
-
Surya Irawansyah
19580407-197901-1-002
III/b
01-10-2001 Staf Bid P2P, Seksi PPM
NON
8
0
LPJ
-
Sri Suryani
19610108 198303 2 013
III/b
01-04-2002 Pelaksana TU
NON
26
6
-
Abdul Muthalib
19581005 198201 1 004
III/b
01-04-2002 Pelaksana Umum
NON
27
0
Sri Rukmini
19620225-198302-2-007
III/b
01-10-2002 Staf Bid SDK, Seksi Sarnakes
NON
25
Eddy Rusdiansyah
19620802-198302-1-008
III/b
01-10-2003 Staf Bid P2P, Seksi PPM
NON
21
Muhammad Hajid
19640112-198411-1-001
III/b
01-04-2005 Pelaksana Kes. Khusus
NON
Sri Hartati
19631012-198503-2-015
III/b
01-04-2005 Staf Bid SDK, Seksi Mamin-Alkes
Samini
19630501-198603-2-018
III/b
Dame Sihotang
19581004-198611-2-001
III/b
Din.Kes.Kab.Berau
08-02-12
FKM
AKPER F. HUKUM 500 SKM
Fked.Um
-
-
F. BIOLOGI
2003
SKM
2007
S1
-71
07-05-1970
Jun-28
D.IV GIZI
2003
D4
-82
28-02-1981
Mar-39
F. KESMAS
S1
-77
05-10-1976
Apr-34
F. KEPERAWATAN 2004
S1
-72
31-07-1971
Agust-29
S1
39
09-12-1972
Jan-30
D3
-76
21-07-1975
Agust-33
1991 SLTA 39
01-02-1970
Mar-28
39
19-08-1972
Sep-30
SMEA
1979 SLTA 52
07-07-1959
Agust-17
-
SMEA
1980 SLTA 49
01-07-1962
Agust-20
-
SMEA
1981 SLTA -59
07-04-1958
Mei-16
-
-
SMEA
1981 SLTA 51
08-01-1961
Feb-19
-
-
-
STM
1976 SLTA 53
05-10-1958
Nop-16
4
LPJ
-
-
SMA
1982 SLTA -63
25-02-1962
Feb-20
3
LPJ
-
-
SMA
1981 SLTA -63
02-08-1962
Sep-20
21
3
LPJ
-
-
LCPM
1984 SLTA -65
12-01-1964
Jan-22
NON
19
6
LPJ
-
-
SLTA
1983 SLTA -64
12-10-1963
Nop-21
01-04-2005 Staf Bid Yankes, Seksi Kes.Dsr-Ruj
NON
19
1
LPJ
-
-
SPPH
1985
-64
01-05-1963
Jun-21
01-04-2005 Staf Bid P2P, Seksi PPM
NON
18
2
LPJ
-
-
SPK
1981 SLTA -59
04-10-1958
Okt-16
[2:5]
S1
D1
fl;sdm/duk_duk2008/[email protected]
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
Siti Rokhanah
19650915-198603-2-025
III/b
01-04-2005 Staf Bid P2P, Seksi PPM
NON
18
2
LPJ
-
-
AKZI
1986
-66
15-09-1965
Okt-23
Hj. Nurdaliyah
19660307-198603-2-011
III/b
01-04-2005 Staf Jamkes prov. Kaltim
NON
18
2
-
-
-
SMF
1985 SLTA 43
07-03-1966
Apr-24
Budi Irawansyah, SKM, MKes.
19730519-199603-1-001
III/b
01-10-2005 Widyaiswara Bapelkes
NON
7
7
-
-
-
SKM
2000
39
19-05-1973
Jun-31
Padmi
19631020 198303 2 009
III/b
01-04-2006 Pelaksana TU
NON
26
6
-
-
-
SMA
1985 SLTA 48
20-10-1963
Nop-21
Junaidi Amran
19620609-198303-1-020
III/b
01-10-2006 Staf Subbag Penyusunan Program
NON
18
2
LPJ
-
-
SLTA
1982 SLTA -63
Hermin Sahir
19620612-198601-1-007
III/b
01-10-2006 Penyimpan Barang
NON
22
0
-
-
-
D.III HUKUM 1982
D3
Zairinsyah
19641111 198801 1 002
III/b
01-04-2007 Bendahara
NON
21
0
-
-
-
SPPH
1986
Iduarsyah
19630102-198711-1-002
III/b
01-04-2007 Staf Bid Kesmas, Seksi Kes.Kel
NON
21
2
LPJ
-
-
SPPH
1986
H. Rodiansyah
19630812-198801-1-001
III/b
01-04-2007 Staf Subbag Umum
NON
16
6
LPJ
-
-
SPPH
Padliansyah
19660212-198801-1-001
III/b
01-04-2007 Staf Bid SDK, Seksi Mamin-Alkes
NON
16
4
LPJ
-
-
Yus'a
19660603-198801-1-003
III/b
01-04-2007 Staf Subbag Keuangan
NON
16
4
LPJ
-
Aswian Nur
19650817-198603-1-034
III/b
01-04-2007 Staf Subbag Umum
NON
16
4
LPJ
-
Hilda Triwahyuni
19650312-198703-2-017
III/b
01-04-2007 Staf Subbag Umum
NON
16
0
LPJ
Hj. Norhayati
19651128-198801-2-001
III/b
01-10-2007 Staf Bid SDK, Seksi Sarnakes
NON
13
2
LPJ
Endah Sumiati
19590313 198111 2 001
III/b
01-10-2007 Pelaksana TU
NON
28
11
Abdul Wahab
19670407-198901-1-003
III/b
01-04-2008 Staf Bid P2P, Seksi PPM
NON
16
4
Noor Jenah
19640305-199002-2-001
III/b
01-04-2009 Pelaksana TU
NON
28
9
Altinus
19620408-198903-1-013
III/b
01-04-2010 Staf Bid P2P, Seksi P Lingk
NON
16
1
Tiurma Naibaho, S.Kep.
19731011-199803-2-006
III/b
01-10-2010 Pelaksana Seksi Kes.Dsr-Ruj
NON
10
7
LPJ
Lisandra Nanguy,dr,Sp.M
19761003 201101 2 001
III/b
01-01-2011 Dokter Spesialis Mata
FUN
1
Shinta Kusuma D, S. Farm. Apt
19870407 201101 2 002
III/b
01-01-2011 Apoteker
FUN
1
Ida Ayu Kade Sri W, S. Kep
19790908-200604-2-025
III/b
01-04-2011 Staf Pengajar
FUN
0
0
-
Hamid
19631115-198403-1-002
III/b
01-04-2011 Staf Subbag Umum
NON
19
11
LPJ
-
-
Suhartini S, S.Sos.
19770913-199703-2-001
III/b
01-10-2011 Staf Subbag Keuangan
NON
8
11
LPJ
-
Purwoko
19660609-198801-1-002
III/b
01-10-2011 Staf Pengajaran Bapelkes
NON
18
9
-
-
Ns. Erlia Windiaswati, S. Kep
19831122-201001-2-017
III/b
dr. Gusti Adheleida
19831012 201101 2 002
III/b
01-01-2012 Pelaks. Lanjutan Kimia Patologi & Reagensia NON
2
6
-
Sri Wahyuti, S.Kep., Ns.
19740128-200903-2-001
III/b
01-04-2012 Staf Bid Yankes, Seksi Kes.Dsr-Ruj
NON
2
0
LPJ
Mayusef Sukmana, S. Kep
19750430-200801-1-008
III/b
01-04-2012 Staf Pengajar/PPTK
NON
8
1
-
Ns. Dwi Nopriyanto, S. Kep
19761031-200903-1-001
III/b
01-04-2012 Staf Pengajar
NON
3
Syukma Rhamadani Faizal Nur, SST
19860527-200903-1-002
III/b
01-04-2012 Staf Pengajar
NON
3
Akhmad Sofiyan
19661205-199101-1-001
III/b
01-04-2012 Pelaksana TU
NON
28
9
-
-
-
SMEA
Sugeng
19650104 198903 1 008
III/b
01-10-2012 Bendahara Penerima
NON
18
7
-
-
-
SPPH
Supriyadi, Amd, Kep
19750816 199503 1 002
III/b
01-10-2012 Perawat
FUN
12
7
Sudirman, S.Sos.
19751120-199803-1-004
III/b
01-04-2013 Staf Bid SDK, Seksi Sarnakes
NON
10
1
LPJ
Nila Farah, S.Kep., Ns
19830215-200903-2-005
III/b
01-04-2013 Pelaksana PPTMB
NON
15
4
LPJ
Hambyah,A.Md.Kep, SKM
19700514-200112-2-004
III/b
01-04-2013 Bendahara Pengeluaran
NON
9
4
Syahrun, S.Kep,NS
19740723-200112-1-001
III/b
01-04-2013 Staf Pengajar
NON
9
Sadaria
19740805 199603 2 004
III/b
01-10-2013 Pelaksana TU
NON
Ratnawati
19680627 198903 2 008
III/b
01-10-2013 Pelaks. Lanjutan Mikrobiologi & Media
FUN
Mariyamah
19721007-199303-2-006
III/b
01-04-2014 Staf Bid Kesmas, Seksi Kes.Kel
Muhammad Yunus, SKM
19770407-199703-1-002
III/b
Radita Ning Anggraeny S, S. Si
19821118 200803 2 014
III/b
Yenny Atting, Amd, Kep
19751217-199903-2-002
Jarot Handanu Prastowo
Pelaksana TU Bapelkes
D3 S1
09-06-1962
Jul-20
49
12-07-1962
Agust-20
D1
47
11-11-1964
Des-22
D1
-64
02-01-1963
Feb-21
1986
D1
-64
12-08-1963
Sep-21
SPPH
1986
D1
-67
12-02-1966
Mar-24
-
SPPH
1986
D1
-67
03-06-1966
Jul-24
-
SPPH
1985
D1
-66
17-08-1965
Sep-23
-
-
SMA
1985 SLTA -66
12-03-1965
Apr-23
-
-
SPPH
1986
-66
28-11-1965
Des-23
-
-
-
SMA
1987 SLTA 53
13-03-1959
Apr-17
LPJ
-
-
SPPH
1987
-68
07-04-1967
Mei-25
-
-
-
SMEA
1979 SLTA 52
07-07-1959
Agust-17
LPJ
-
-
SMF
1986 SLTA -63
08-04-1962
Mei-20
-
-
F.KEPERAWATAN 2007
S1
-74
11-10-1973
Nop-31
0
FK. SP. MATA 2010
S2
35
03-10-1976
Nop-32
0
APOTEKER
S2
25
07-04-1987
Mei-45
F. KEPERAWATAN
S1
32
06-09-1979
Okt-37
SLTA
1985 SLTA -64
15-11-1963
Des-21
-
FISIPOL
2004
S1
-78
13-09-1977
Okt-35
-
SPPH
1986
D1
46
09-06-1966
Jul-24
22-11-1983
Des-41 Sep-30
D1 D1
NON -
S1
39
19-08-1972
F. KEPERAWATAN
S1
34
28-01-1974
Feb-32
KEPERAWATAN
S1
37
30-04-1975
Mei-33
1
KEPERAWATAN
S1
31-10-1976
Nop-34
1
KEPERAWATAN
S1
27-05-1986
Jun-44
1980 SLTA 49
01-07-1962
Agust-20
1987
Feb-23
-
-
D1
47
04-01-1965
D3
36
16-08-1975
Sep-33
2004 SLTA -76
20-11-1975
Des-33 Jun-42
AKPER -
-
F. KEPERAWATAN
S1
25
20-05-1983
-
-
-
FKM
2006
S1
42
14-05-1970
Jun-28
4
-
-
-
F. KEPERAWATAN 1999
S1
37
23-07-1974
Agust-32
26
6
-
-
-
SMEA
1981 SLTA 51
08-01-1961
Feb-19
20
6
-
-
-
SMAK
1988 SLTA 43
27-06-1968
Jul-26
NON
16
1
LPJ
-
-
SLTA
1991 SLTA -73
07-10-1972
Nop-30
01-04-2014 Pelaksana Subag Sunram
NON
12
1
LPJ
-
-
FKM
1996
01-10-2014 Pelaksana Mikro biologi & media
NON
6
7
LPJ
III/b
01-10-2014 Staf Tekno. Pend. Bapelkes
NON
9
1
-
-
-
AKPER
1998
19680726-199103-1-004
III/b
01-04-2015 Staf Subbag Sunram
NON
17
2
LPJ
-
-
SMA
Yulia Wahyu Ningrum, Psi.
19800719-201101-2-001
III/b
01-04-2015 Psikolog Klinis
NON
0
0
LPJ
-
-
PSIKO
Herwandi Qurniawan, SE
19770610 200902 1 003
III/a
01-02-2009 Pelaksana TU
NON
Erwin Nursyahram Danie, Amd
19810621 200312 2 004
III/a
01-10-2010 Perawat
FUN
9
0
Sumarni
19631129 198303 2 006
III/a
01-10-2010 Pelaksana TU
FUN
26
6
Murniati, S. Kep
19801005-201101-2-001
III/a
01-01-2011 Widyaiswara Bapelkes
Anis Kurnia Maitri, S. Gz
19741210-200701-1-011
III/a
01-01-2011 Widyaiswara Bapelkes
Edy Gunawan, SKM
19861019-201101-1-001
III/a
01-01-2011 Penyuluh Kes. Masy.
NON
Yuni wijiastutik, SKM
19750607-199903-2-008
III/a
01-10-2011 Pelaksana Subag Sunram
NON
Din.Kes.Kab.Berau
[3:5]
FISIPOL
S1
-78
S1
29
18-11-1982
D3
36
17-12-1975
Jan-33
1987 SLTA -69
28-07-1968
Agust-26
19-07-1980
Agust-38
10-06-1977
Jul-35
S. BIOLOGI
S1
Des-40
21-06-1981
Jul-39
1987 SLTA 48
29-11-1963
Des-21
NON
05-10-1980
Nop-38
NON
10-12-1974
Jan-32
19-10-1986
Nop-44
07-06-1975
Jul-33
0
-
LPJ -
-
-
-
-
KPAA
D3
Mei-35
30
0
AKPER
-81
07-04-1977
FKM SKM
S1 2010
S1
-87
fl;sdm/duk_duk2008/[email protected]
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
Dirwan, A. Md. Rad
19770824 200604 1 006
III/a
01-10-2011 Pelaks. Lanjutan Mikrobiologi & Media
NON
3
6
-
-
-
Teknik Diagnostik & Terapi D3
Herman, SE
19640112-198703-1-014
III/a
01-04-2012 Staf Bid Yankes, Seksi Dacil
NON
17
1
LPJ
-
-
FEKON
1994
-65
12-01-1964
Feb-22
Bintan Maharani
19780205 199803 2 003
III/a
01-04-2012 Pelaksana Kimia Patologi & Reagensia
NON
11
7
-
-
-
SMAK
1996 SLTA 34
05-02-1978
Mar-36
Rika Veronika
19800705 199903 2 002
III/a
01-04-2013 Pelaksana Mikro biologi & media
FUN
9
1
-
-
*-
SMAK
1998 SLTA 31
05-07-1980
Agust-38
Dwi Sunu
19670312-199403-1-014
III/a
01-04-2013 Staf Bid SDK, Seksi Jamkesmas
NON
14
1
LPJ
-
-
SLTA
1986 SLTA -68
12-03-1967
Apr-25
Ida Nurdiani
19700810-199703-2-006
III/a
01-04-2013 Staf Subbag Keuangan
NON
7
2
LPJ
-
-
SMA
1991 SLTA -71
10-08-1970
Sep-28
In'am Miftahu Hana, S.Pd.
19731002-199803-1-004
III/a
01-04-2014 Staf Bid SDK, Seksi Sarnakes
NON
12
1
LPJ
-
-
FKIP
2000
Nop-31
Reni Setiowati, A.Md.Kep
19790124-200701-2-007
III/a
01-04-2014 Staf Bid P2P, Seksi PPM
NON
7
9
LPJ
Masriati, Amd, Kep
19741129 200604 2 011
III/a
01-04-2014 Perawat
FUN
6
0
Norma Aidi Rochmi, Amd, Kep
19770703 200003 2 002
III/a
01-04-2014 Perawat
FUN
8
10
-
La Riasa, S. Kom
19810922-200801-1-010
III/a
01-10-2014 Staf Bid Kesmas, Seksi Gizi
NON
16
4
LPJ
Maya Fitria, Amd.Kep, SKM
19790530-200701-2-014
III/a
01-10-2014 Pelaksana Sunram
NON
7
9
-
-
Muhammad Ridwan Kasim, SH
19721105-200801-1-014
III/a
01-10-2014 Pelaksana Subag Umum
NON
5
3
LPJ
Siti Sapariyah, A.Md.Kep,SKM
19750314-200604-2-012
III/a
01-10-2014 Staf Bid P2P, Seksi Kes Ling
NON
14
5
LPJ
Enzilyna Difitri, SE
19860619-201503-2-002
III/a
01-03-2015 Pelaksana Subbag Keu
NON
0
0
Joko Liestianto, S.Kep, Ns
19770923-200212-1-009
II/d
01-04-2008 Staf Pengajar
NON
5
7
Syafarudin
19650625-198801-1-001
II/d
01-04-2009 Staf Subbag Umum
NON
10
Erwin Nur Sasongko
19751225 199803 1 006
II/d
01-04-2009 Pelaksana Umum
NON
10
Parkun, S. Sos
19600707 198112 1 007
II/d
01-04-2011 Pelaksana TU
NON
Ambran Muttaqim, S.Kep
19790613-200801-1-016
II/d
01-04-2012 Staf Seksi Akademik/PPTK
NON
Harti Suryani, A. Md. AK
19851005 200803 2 001
II/d
01-10-2013 Pelaksana Kimia Patologi & Reagensia
NON
Fathul Zannah, A. Md. AK
19841228 201001 2 015
II/d
01-04-2014 Pelaksana Mikro biologi & media
NON
28-12-1984
Jan-42
Purniyati Maklim S, A. Md
19871128 201001 2 017
II/d
01-04-2014 Pelaksana Mikro biologi & media
NON
28-11-1987
Des-45
Fery Fadly, A. Md
19861228 201001 1 007
II/d
01-04-2014 Pelaksana Mikro biologi & media
NON
Saipul Akhmadi
19620327 198111 1 001
II/c
01-04-2008 Pelaksana Kimia Patologi & Reagensia
NON
Chandra Prasetyadi,A. Md
19860708 201101 1 001
II/c
Umi Kusnadewi, Amd, Kep
19761231 200903 2 005
II/c
01-03-2009 Refraksi Opfisien (RO)
NON
Ema Juraidah, A.Md
19850113 200903 2 006
II/c
01-03-2009 Asisten Apoteker
NON
2
Nanik Dwiningsih, A.Md, Kep
19810821 200801 2 022
II/c
01-11-2009 Perawat
NON
4
Agustina Suhardi, A. Md. AK
19870820 201101 2 002
II/c
01-01-2011 Pelaksana Mikro biologi & media
NON
Tohirin, Amd, RO
19840327 201101 1 001
II/c
01-01-2011 Refraksi Opfisien (RO)
FUN
3
0
Sandra Sonya Sanca, Amd, Farm
19881230 201101 2 003
II/c
01-01-2011 Asisten Apoteker
FUN
3
Muhammad Fauzan, Amd, AK
19861201 201101 1 002
II/c
01-01-2011 Analis
FUN
Sahrudin
19710808-200212-1-005
II/c
01-04-2011 Staf Bid P2P, Seksi PPTMB
Imelda, S. Kep
19830110-201406-2-001
II/c
Maryono
19820205 200604 1 010
II/c
Hasan Basri
19760610-200701-1-018
Ismail
Pelaksana TU
Sep-35
S1
-74
02-10-1973
AKPER
D3
33
24-01-1979
Feb-37
AKPER
D3
37
29-11-1974
Des-32
1999
D3
34
03-07-1977
Agust-35
S1
31
22-09-1981
Okt-39
-
AKPER
D3
32
30-05-1979
Jun-37
-
-
Ilmu Hukum
S1
39
05-11-1972
Des-30
-
-
AKPER
1998
D3
36
14-03-1975
Apr-33
-
-
Ekonomi Akuntansi 2009
S1
-87
19-06-1986
Jul-44
-
-
-
KEPERAWATAN2011
S1
23-09-1977
Okt-35
11
LPJ
-
-
SPPH
1986
D1
-66
25-06-1965
Jul-23
10
-
-
-
STM
1993 SLTA 36
25-12-1975
Jan-33
28
9
-
-
-
SMA
1985 SLTA 51
07-07-1960
Agust-18
10
9
-
-
-
KEPERAWATAN2012
S1
32
13-06-1979
Jul-37
8
7
LPJ
ANALIS
D3
26
05-10-1985
Nop-43
10
-
-
-
24-08-1977
S1 Sistem Informasi
28
-
S1
-
AKPER
SMA
2001 SLTA 51
NON LPJ
28-12-1986
Jan-44
11-07-1960
Agust-18
08-07-1986
Agust-44
01-01-1980
Feb-38
ARO
D3
29
0
Akfar
D3
23
18-01-1985
Feb-43
0
AKPER
D3
27
21-08-1981
Sep-39
LPJ
20-08-1987
Sep-45
ARO
D3
24
27-03-1984
Apr-42
0
AKFAR
D3
20
30-12-1988
Jan-46
3
0
AAK
D3
22
01-12-1986
Jan-44
NON
7
6
LPJ
1994 SLTA -72
08-08-1971
Sep-29
01-06-2014 Penata usahaan Pengajaran
NON NON
12 8
5 0
-
01-04-2014 Pelaksana Mikro biologi & media
II/b
01-04-2011 Pelaksana TU Bapelkes
NON
4
0
-
-
19741210-200701-1-011
II/b
01-04-2011 Pelaksana TU Bapelkes
NON
4
0
-
-
Nurdin
19770730-200701-1-009
II/b
01-10-2011 Pelaksana Subag Umum
NON
8
0
Purnawan
19750324-200701-1-008
II/b
01-04-2012 Staf Seksi PPTMB, Bid P2PL
NON
8
0
Jumbran
19680130-200701-1-013
II/b
01-04-2012 Pelaksana Subag Umum
NON
8
Sudarto
19651231-200701-1-114
II/b
01-04-2012 Pelaksana Subag Umum
NON
M. Ismet Faisal
19730614-200801-1-009
II/b
01-04-2012 Pelaksana Subag Umum
NON
Rahmat Hidayat
19770909-200801-1-018
II/b
01-04-2012 Pelaksana Subag Umum
Andi Marta Setiawan
19810715-200801-1-018
II/b
Witono
19750817-200801-1-021
II/b
Gustaman
19800505-200801-1-025
Dewi Aryati, SE
SMEA
10-01-1983
Nop-41
SMAK
SLTA
05-02-1982
Mar-40
-
SLTA
SLTA 35
10-06-1976
Jul-34
-
MADR. ALIYAH
SLTA 37
10-12-1974
Jan-32
LPJ
MADR.ALIYAH 1997 SLTA 35
30-07-1977
Agust-35
LPJ
STM
SLTA 37
24-03-1975
Apr-33
0
LPJ
SLTA
SLTA 44
30-01-1968
Feb-26
8
0
LPJ
SLTA
SLTA 47
31-12-1965
Jan-23
7
9
LPJ
SMA A.2/BIO
SLTA 39
14-06-1973
Jul-31
NON
8
0
LPJ
SLTA
SLTA 35
09-09-1977
Okt-35
01-04-2012 Staf Bid SDK, Seksi Sarnakes
NON
8
6
LPJ
SMK
SLTA 31
15-07-1981
Agust-39
01-04-2012 Pelaksana Subag Umum
NON
8
0
LPJ
SMU/IPS
SLTA 37
17-08-1975
Sep-33
II/b
01-04-2012 Pelaksana Subag Umum
NON
8
0
LPJ
SMK
SLTA 32
05-05-1980
Jun-38
19790730-200801-2-022
II/b
01-04-2012 Opr.Komp.Subag Keu.
NON
10
8
LPJ
SLTA
SLTA 33
30-07-1979
Agust-37
Ernawati, Amd, Kep
19790206 200701 2 008
II/b
01-04-2012 Perawat
FUN
5
0
Akhmad Nasir Apendi
19700908 200801 1 018
II/b
01-04-2012 Pelaksana TU
NON
10
3
Yusfita Rahmayanti
19750315 200901 2 001
II/b
01-04-2013 Pelaksana TU
NON
11
0
Slamet Susilo
19800917-200901-1-002
II/b
01-04-2013 Pelaksana Subag Umum
NON
9
0
LPJ
Indra Sapta
19811216-200901-1-002
II/b
01-04-2013 Tenaga Pengadministrasi, Umum
NON
9
0
LPJ
Din.Kes.Kab.Berau
[4:5]
-
-
KEPERAWATAN
AKPER LPJ
S1
D3
31
33
02-06-1979
Jul-37
SMA A.3/IPS
SLTA 41
08-09-1970
Okt-28
SLTA
SLTA 33
SLTA KEJURUAN
SLTA 28
17-09-1980
Okt-38
SMA IPS
SLTA 27
16-12-1981
Jan-39
15-03-1975
Apr-33
fl;sdm/duk_duk2008/[email protected]
206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
Rachmat Hidayat
19810810 201001 1 016
II/b
01-04-2014 Pelaksana Umum
NON
9
3
LPJ
SLTA
SLTA 30
10-08-1981
Ben Ony Yohanes Soehardono
19800623 201001 1 003
II/b
01-10-2014 Pelaksana Umum
NON
6
10
LPJ
SLTA
SLTA 31
23-06-1980
Jul-38
Suwandy
19830903-201001-1-010
II/b
01-10-2014 Pelaksana TU Bapelkes
NON
7
6
-
-
-
-
SLTA 25
03-09-1983
Okt-41
Saifudin
19800830-201001-1-003
II/b
01-10-2014 Pelaksana TU Bapelkes
NON
6
9
-
-
-
-
SLTA 28
30-08-1980
Sep-38
Wahyudi
19730118-201001-1-004
II/b
01-10-2014 Pelaksana TU Bapelkes
NON
6
9
-
-
-
-
SLTA 35
18-01-1973
Feb-31
Komar
19791210-201010-1-013
II/b
01-10-2014 Pelaksana TU Bapelkes
NON
6
9
-
-
-
-
SLTA 29
10-12-1979
Sofyan, S.Kom
19830415-201001-1-005
II/b
01-10-2014 Pelaksana Sunram
NON
10
6
LPJ
Riduansyah
19670115-199203-1-012
II/b
01-10-2014 Staf Seksi Promkes
NON
19
7
LPJ
Hj. Rustiaty
19580415 198203 2 006
II/a
01-04-1998 Pelaksana Mikro biologi & media
NON
27
6
-
La Bussara
19611231-198601-1-028
II/a
01-10-2003 Pelaksana Subbag Umum
NON
17
6
Bahruddin
19611007-198903-1-010
II/a
01-04-2008 Staf Bid SDK, Seksi Mamin-Alkes
NON
15
2
Erick Dwiokta Utomo
19811002 201101 1 001
II/a
01-01-2011 Pelaksana Mikro biologi & media
NON
Darsat Abanda
19700306-200701-1-024
II/a
01-04-2015 Pelaksana Subag Umum
NON
5
Erlan Juni
19810610-200801-1-017
I/d
01-04-2012 Pelaksana TU Bapelkes
NON
Fadli
19750909-200801-1-018
I/d
01-10-2012 Pelaksana Bid P2PL
La Daina
19690502-201001-1-005
I/d
Arpani
19761111-201001-1-004
I/d
Dedy Rahmadi
19831013-201001-1-002
Rusdiansyah
19800530-201001-1-010
Muhammad Kadaruddin
S1 Komputer
S1
SLTP -
SLTP -68
15-04-1983
Jan-37 Mei-41
15-01-1967
Feb-25
SD
54
15-04-1958
Mei-16
SD
-68
31-12-1961
Jan-19
SLTP -63
07-10-1961
Nop-19
02-10-1981
Nop-39
06-03-1970
Apr-28
SD
1975
LPJ
SD
1995
LPJ
SLTP
6
LPJ
SMP
SLTP 42
12
3
-
SLTP
SLTP 30
10-06-1981
NON
11
3
LPJ
SLTP
SLTP 37
01-04-2014 Caraka
NON
13
2
-
-
-
39
02-05-1969
Jun-27
01-10-2014 Pelaksana TU Bapelkes
NON
9
9
-
-
-
-
SLTA 32
11-11-1976
Des-34
I/d
01-10-2014 Pelaksana TU Bapelkes
NON
9
9
-
-
-
-
SLTA 25
I/c
01-10-2011 Pelaksana TU Bapelkes
NON
19650427-200604-1-005
I/c
01-04-2014 Pelaksana Subag Umum
NON
24
11
LPJ
La Ikira
19721231-200701-1-048
I/c
01-10-2014 Staf Jamkes prov. Kaltim
NON
13
1
LPJ
Tutik Maylani Ratnanengtyas
19790505-200701-2-025
I/c
01-04-2015 Pengadministrasi & Kep
NON
6
9
-
Kasdinnor
19730606-200701-1-025
I/b
01-04-2012 Pelaksana Subag Umum
NON
8
0
LPJ
Ali Syahbana
19781209-200801-1-010
I/b
01-04-2012 Staf Subbag Keuangan
NON
8
0
LPJ
Lasumulyadi Anika
19750510-200801-1-023
I/b
01-04-2012 Pelaksana TU Bapelkes
NON
8
8
Timah
19600223 200604 2 007
I/b
01-04-2012 Pelaksana TU
NON
6
9
LPJ
Zulkifli
19670529-200801-1-006
I/b
01-10-2012 Staf Seksi PPTMB, P2PL
NON
11
1
LPJ
La Isi
19701231 200901 1 010
I/b
01-04-2013 Pelaksana TU
NON
11
0
Tutuk Marhadi
19840520 200901 1 002
I/b
01-04-2013 Pelaksana TU
NON
9
0
Lamin
19700610 200901 2 001
I/b
01-04-2013 Pelaksana TU
NON
11
0
Mardi
19701012-200901-1-002
I/b
01-04-2014 Operator Perlengkapan Ktr
NON
12
3
Junaidi Salat
19710109-201001-1-004
I/b
01-10-2014 Pelaksana TU Bapelkes
NON
Tarmizi A
19630622 200901 1 002
I/a
01-01-2009 Pelaksana TU
NON
7
8
-
*
25
Sep-39
-
SLTP
SD -
-
LPJ -
-
1984
Jul-39 Okt-33
13-10-1983 Nop-41
SD
28
30-05-1980
Jun-38
SD
-66
27-04-1965
Mei-23
Paket B
SLTP 37
31-12-1972
Jan-30
SLTP
SLTP
32
05-05-1979
Jun-37
SD
SD
39
06-06-1973
Jul-31
SD
SD
34
09-12-1978
Jan-36
SD
SD
37
SD
SD
48
23-02-1960
Mar-18
SD
SD
45
29-05-1967
Jun-25
SD
SD
38
31-12-1970
Jan-28
SD
SD
24
20-05-1984
Jun-42
SD -
SLTP
09-09-1975
SLTP SD
10-05-1975
10-06-1970
Jun-33
SD
38
SLTP
38
SD
38
09-01-1971
Feb-29
SD
45
22-06-1963
Jul-21
12-10-1970
Jul-28 Nop-28
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, dr. Hj. RINI RETNO SUKESI, M.Kes. Pembina Utam Muda NIP. 19590602-198709-2-001
Din.Kes.Kab.Berau
[5:5]
fl;sdm/duk_duk2008/[email protected]