20 0 88 KB
DAFTAR KEADAAN GURU SMA PLUS NEGERI 2 BA III TAHUN PELAJARAN 2020/2021 Per Maret 2021 NOMOR
TEMPAT DAN NAMA
URUT
NIP
NUPTK
Jabatan Pangkat / Gol
IJAZAH TERAKHIR / JURUSAN / TAHUN
TANGGAL LAHIR
TMT
1
5546746648200002 Drs. Yusrizal, M.Pd.
19680214 199302 1 001 Bailangu, 14 Februari 1968
Pembina TK I/ IV b
SI / AIV / Ekonomi / 1992
2
1539748649300002 Neny Tryana, S.Pd.
19700207 199802 2 001 Palembang, 07 Februari 1970
Pembina TK I/ IV b
SI / AIV / Bahasa Indonesia / 1994
3
'0455751652300032 Ismeli Sulastri, S.Pd.
19730123 199802 2 001 Sukabumi, 23 Januari 1973
Pembina TK I/ IV b
SI / AIV / Bahasa Indonesia / 1996
4
2757746650200002 Imron, S.Pd.
19680425 199802 1 002 Sei-Napal, 25 April 1968
Pembina TK I/ IV b
S1 / AIV / Penjaskes / 1994
5 6
0037751652300053 Sri Yusmeinawaty, M.Pd. 6655753654200002 Benny Ramolino, S.Pd.
19730507 199802 2 001 Pagar Alam, 07 Mei 1973 19750323 200604 1 015 Palembang, 23 Maret 1975
Pembina TK I/ IV b Penata TK I / III d
SI/AIV/Bahasa Inggris/1996
7540756657300002 Hj. Hilma, S.Si
19780208 200801 2 010 Curup, 08 Februari 1978
Penata TK I / III d
SI / AIV / Fisika / 2002
8
7835760661300002 Amellia Kurniatie, S.Pd.
19820503 200801 2 008 Palembang, 03 Mei 1982
Penata TK I / III d
SI / AIV / BP / 2004
10 11 12
1445762663200012 Ardiliansyah, M.Pd. 243751653300002
Wenny Daryani, M.Pd.
6862758659800002 Erika, S.Kom., M.Si. 2056761662300030 Sri Anita, S.Pd., M.M.
19840113 200802 1 001 Pangkalan Balai, 13 Januari 1984 19730131 200801 2 003 Balikpapan, 31 Januari 1973 19800530 200903 2 005 Palembang, 30 Mei 1980 19830724 200902 2 005 Pangkalan Balai, 24 Juli 1983
Penata TK I / III d Penata / III c Penata / IIIc Penata / III.c
SI/AIV/Matematika/2007 SI /AIV / Bahasa Indonesia / 2001 S1/AIV/Ilmu Komputer/2008 SI/ AIV/ Bimbingan Konseling/2006
13
3137763663300003 Yesi Riska Perba, M.Pd.
19850805 200902 2 005 Rejang Lebong, 05 Agustus 1985
Penata / III.c
SI/ AIV/ Pend. Biologi / 2006
14
3749755658200002 Alfiandika. S.Sn.
19770417 200902 1 003 Padang, 17 April 1977
Penata / III.c
SI/AIV/Pend.Seni/2002
15
9544761663200043 Sahrul Haromi, S.Pd.I
19831212 201001 1 022 Tanjung Lago, 12 Desember 1983
16
5557761661300022 Petri Priyatni, ST., M.Pd.
-
17
6655752654200032 Ahmad Idris Jatnika, S.Ag.
-
S2/ Magister Pend. B Inggris/ 2016
SI / AIV / Sejarah / 1998
7
9
S2/ Magister Pendidikan / 2020
Penata Muda / III.b
SI/AIV/Pend. Islam/2008
Sukamoro, 25 Februari 1983
-
SI/AIV/Teknik Kimia/2005
Cigalontang, 23 Maret 1974
-
SI /AIV/ Tafsir Hadist-PAI / 2001
S2/ Magister Pend. Matematika/ 2012 S2/ Magister Pendidikan/ 2017 S2/Magister Manajemen Pendik/2016 S2/ Magister Manajemen/ 2011 S2/ Magister Pend. Biologi/ 2018
S2/Magister Pend. Kimia/2020
Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran
Guru Muda 1/4/2019 Guru Muda 1/4/2019 Guru Muda 1/4/2019
Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran
Guru Muda 4/1/2016
Guru Mata Pelajaran
Guru Muda
Guru
4/1/2016 Guru Muda
Mata Pelajaran Guru
1/4/2018 Guru Muda 1/4/2018 Guru Muda 1/4/2018 Guru Pertama
Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru
01-04-2019
Mata Pelajaran
GTT GTT
18
9757766667130142 Yudi Haryanto, S.Pd.
-
Serang, 25 April 1988
-
SI/AIV/Ekonomi/2010
GTT
19
7553766667130082 Ibrahim, S.Pd.
-
Pelajau, 21 Februari 1988
-
SI/AIV/Pend.Olahraga/2011
GTT
20
0447768669130102 Hartika, S.Pd.
-
Langkan, 15 Januari 1990
-
SI/AIV/Pend.Biologi/2012
GTT
21
9057765666130123 Kurnia Afianti, S.Kom.
-
Palembang, 25 Juli 1987
-
SI/ Manajemen Informatika/ 2011
GTT
-
Regan Agung, 23 Mei 1990
-
S1/AIV/Pend. Islam/2012
22
-
Arisman, M.Pd.I
S2/Magister Pend. Islam/2014
GTT
23
5652766667130132 Ana Diana, S.Pd.
-
Palembang, 20 Maret 1988
-
SI/AIV//Pend. Sejarah/2013
GTT
24
8455768669130033 Eka Purwanti, S.Pd.
-
Sidang Mas, 23 November 1990
-
SI/AIV/Pend.Matematika /2013
GTT
25
3250773674130013 Alpa Seftiano, S.Pd.
-
Lubuk Karet, 18 Septembar 1995
-
SI/AIV/Pend. Pkn /2018
GTT
26
7534763663300022 Nurlela Fibrianti, S.Pd.
-
Penantian, 02 Februari 1985
-
SI/AIV/Pend.Biologi/2006
GTT
27
5458770671130042 Eqwin Jaka Sujanna, S.Pd.
-
Lubuk Lancang, 26 Januari 1992
-
SI/AIV/Matematika/2017
GTT
28
2758764665300082 Sulia Wati, S.Pd.
-
Plajau Ilir, 26 April 1986
-
SI/AIV//Pend. Sejarah/2008
GTT
29
-
Maya Febrika Yuliani, S.Pd.
-
Banyuasin, 15 Februari 1997
-
SI / AIV / Fisika / 2019
GTT
Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru
Berkala
Keluarga
Golongan Seluruh Disini
Kepala Sekolah 9/4/2020 Guru Madya 01 - 04- 2018 Guru Madya 01 - 04- 2018 Guru Madya 01 - 04- 2018 Guru Pembina 01 - 04- 2019 Guru Muda 1/10/2017
Tanggungan
Masa Kerja
Mulai tugas Jenis Guru
Tugas Mengajar Jml Jam
Thn Bln Thn Bln
A
I
S
21/09/2020
27
8
27
8
1
1
-
1/06/ 2004
22
8
22
8
2
-
1
Selanjutnya
01 Februari 2022
Mata Pelajaran
-
0
Bahasa Indoesia
27
Wali Kelas XII IPS 1 Wali Kelas XI MIPA 1 Koordinator Lab. Bahasa
30/09/2011
22
8
22
8
2
-
-
01 Februari 2022
Bahasa Indonesia
31
1/06/2004
22
8
22
8
3
1
-
01 Februari 2022
PJOK
24
1/11/2008
22
8
22
8
-
-
-
Tugas Tambahan
Mengajar
-
-
01 Februari 2022
Bahasa Inggris
15 24
Kepala Perpustakaan & Wali Kelas XII IPS 2 Wakil Kepala Sekolah Ur. Kurikulum Wali Kelas XII MIPA 1
01/06/ 2004
20
2
20
2
2
1
-
1 Agustus 2022
Sejarah Indonesia Sejarah Peminatan
28/02/2005
14
2
14
2
-
-
-
01 Januari 2021
Fisika
26
22/09/2004
14
2
14
2
3
-
1
01 Januari 2021
BK
24
-
29
Wakil Kepala Sekolah Ur. HUMAS
27/01/ 2009
12
8
12
8
1
1
-
01 Februari 2022
Matematika Matematika (peminatan)
28/02/2005
14
2
14
2
2
-
-
01 Januari 2021
Bahasa Indoesia
27
Wali Kelas X IPS 2
44
Koordinator Lab TIK & Wali Kelas XI MIPA 3
25
21/09/2013
11
6
11
6
2
-
-
01 Maret 2021
Pembimbing TIK Informatika Prakarya&Kewirausahaan
1/09/2010
11
8
11
8
-
-
-
01 Februari 2021
BK
21/07/2010
10
4
10
4
-
-
-
01 Februari 2021
01/02/2009
11
8
11
8
-
1
-
01 Februari 2021
01/01/2010
10
9
10
9
2
-
1
01 Januari 2022
14/07/2008
-
-
-
-
-
-
-
-
01/01/2008
-
-
-
-
-
-
-
-
Biologi
35
Seni Budaya
30
Bahasa Arab
Wali Kelas XII MIPA 3 & Koordinator Lab.Biologi Wakil Kepala Sekolah Ur. Sapradik
18
Wakil Kepala Sekolah Ur. Kesiswaan
Kimia
20
-
Pend.Agama dan Budi Pekerti
15
Pend Agama dan Budi Pekerti
Ekonomi
01/01/2010
-
-
-
-
-
-
-
-
01/09/2012
-
-
-
-
-
-
-
-
PJOK
21 29
-
Sosiologi
32
Wali Kelas X IPS 1 & Koordinator Akademik Pembina Osis & Wali kelas X MIPA 2
01/09/2012
-
-
-
-
-
-
-
-
PKWU Biologi
01/09/2012
-
-
-
-
-
-
-
-
PKWU
20
-
08/01/2013
-
-
-
-
-
-
-
-
Pend Agama dan Budi Pekerti
12
-
07/07/2014
-
-
-
-
-
-
-
-
Sejarah Indonesia
8
-
08/01/2014
-
-
-
-
-
-
-
-
Matematika
25
Wali Kelas XI IPS 2
01/01/2017
-
-
-
-
-
-
-
-
PPKn
14
Wali Kelas XI IPS 1
11
Kepala Labor Koordinator Ekskul
03/07/2017
-
-
-
-
-
-
-
-
Biologi PKWU
15/01/2018
-
-
-
-
-
-
-
-
Matematika
35
21/03/2018
-
-
-
-
-
-
-
-
Sejarah Indonesia
24
7/15/2019
-
-
-
-
-
-
-
-
Fisika
12
Wali Kelas X MIPA 1 &
29
-
Maya Febrika Yuliani, S.Pd.
-
Banyuasin, 15 Februari 1997
-
SI / AIV / Fisika / 2019
30
-
Vivi Permatasari, M.Pd.
-
Palembang, 24 Juni 1996
-
SI/AIV/Bahasa Inggris/2017
31 32 33 34
44407773674130000
Ummi Khairani Urfa, S.Pd. Ima Utari Sireger, S.Pd.
5946767670130112 Ida Ernawati, S.Pd. -
Mizia Elliza, S.Pd.
35
Lesi Ratna Sari, S.Pd.
36
Siti Rohana, S.Sos.
37
Anis Fadhilah, S.Pd.
Catatan Jumlah Guru PNS : 15 Orang Jumlah Guru PNS Laki-laki : 6 Orang Jumlah Guru PNS Permpuan : 9 Orang Jumlah Guru Honor : 18 Orang Jumlah Guru Honor Laki-laki : 5 Orang Jumlah Guru Honor Perempuan : 13 Orang
-
-
Sumedang, 12 Mei 1993 Mulia Agung, 8 Januari 1995 Cilacap, 14 Juni 1989
-
Rimba Alai, 28 April 1992
-
Bailangu, 24 Agustus 1988 MUBA, 25 Juli 1998
SI/AIV/Ekonomi/2010
S2/ Magister Pend. B Inggris/ 2020
GTT GTT GTT GTT
SI/AIV/Pend.Ekonomi Akuntansi/2013
GTT
-
SI/AIV/Matematika/2013
GTT
-
SI/Bimbingan Penyuluhan Islam/2020
GTT
SI/ AIV/ Bimbingan Konseling/2018
GTT
Pangkalan Balai, 10 Okto 1997
Jumlah Honor TPJP : 3 Orang Jumlah Honor TPJP Laki-laki : 1 Orang Jumlah Honor TPJP Perempuan : 2 Orang
SI/AIV/Pend. Kimia/2018 SI/AIV/Pend. Geografi/2017
GTT
S1 = 20 ORANG S2 = 10 ORANG
Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran
7/15/2019
-
-
-
-
-
-
-
-
Fisika
12
7/15/2019
-
-
-
-
-
-
-
-
Bahasa Inggris
21
Wali Kelas XI MIPA 2
7/15/2019 7/15/2019 7/13/2020
Kimia
20
Wali Kelas X MIPA 3 & Koordinator Lab. Kimia
Geografi (Lintas Minat)
32
-
-
Ekonomi
20
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10/1/2020
-
-
-
-
-
-
-
-
Ekonomi Ekonomi (lintas minat)
11/3/2020
-
-
-
-
-
-
-
-
Matematika
10
1/4/2021
-
-
-
-
-
-
-
-
BK & PKn
10
01 Maret 2021
-
-
-
-
-
-
-
-
BK
8
Pangkalan Balai, Kepala Sekolah
Maret 2021
Drs. Yusrizal, M.Pd. NIP 196802141993021001
Koordinator Lab. Fisika
[email protected]
Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honor SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III Tahun Pelajaran 2017/2018 No
Nama
Tempat Tanggal Lahir
Pendidikan
Dasar Pengangkatan
Sumber Pembayaran
Ket
SK Provinsi. Sumsel
PSG
Guru TPJP
1
Ayu Mardhatillah, M.Pd.
2
Ibrahim, S.Pd.
Pelajau, 21 Feb 1988
SI/AIVBahasa Inggris/2007 S2/ Masgister Pend. Bahasa Inggris SI/AIV/Pend.Olahraga/2011
SK Provinsi. Sumsel
PSG
Guru TPJP
3
Nova Lusiana, S.Pd
Kayuara Kuning, 2 Nov 1989
SI/AIV/Pend.Fisika/2011
SK Kepala Sekolah
Komite
GTT
4
Desi Risma Wati, S.Pd.
Pangkalan Balai, 19 Des 1989
SI/AIV/Pend.Bahasa Inggris/2011
SK Kepala Sekolah
Komite
GTT
5
Hartika, S.Pd.
Langkan, 15 Jan 1990
SI/AIV/Pend.Biologi/2012
SK Kepala Sekolah
Komite
GTT
SK Kepala Sekolah
Komite
GTT
SK Kepala Sekolah
Komite
GTT
Palembang, 11-10-1985
6
Arisman, M.Pd.I
Regan Agung, 23 - 05 - 1990
7
Ana Diana, S.Pd.
Palembang, 20-03-1988
S1/AIV/Pend. Islam/2012 S2/ Masgister Pend. Agama/ 2014 SI/AIV//Pend. Sejarah/2013
8
Eka Purwanti, S.Pd.
Sidang Mas, 23-11-1990
SI/AIV/Pend.Matematika /2013
SK Kepala Sekolah
Komite
GTT
9
Kurnia Afianti, S.Kom.
Palembang, 25 Juli 1987
SI/ Manajemen Informatika/ 2011
SK Kepala Sekolah
Komite
GTT
10 11 12
Ayu Karlina, S.Psi. Ahmad Idris Jatnika, S.Ag. Yudi Haryanto, S.Pd.
Mainan, 31 Maret 1993 Cigalontang, 23 - 03 - 1974 Serang, 25 - 04 -1988
SI/ Pisikologi/ 2015 SI /AIV/ Tafsir Hadist-PAI / 2001 SI/AIV/Ekonomi/2010
SK Kepala Sekolah SK Kepala Sekolah SK Kepala Sekolah
Komite Komite Komite
GTT GTT GTT
13
Endang Syahputri, S.Pd.
Palembang, 13 - 05 - 1992
S1/ PGSD /2017
SK Provinsi. Sumsel
PSG
Tata Usaha TPJP
14
Rislamiyah
Lubuk Karet, 14 - 06 - 1985
D1 / Komputer / 2004
SK Kepala Sekolah
PSG
PTT
15
Rahmadisyah, S.Pd
Lubuk Saung, 26 - 08 - 1981
SI / Sejarah / 2006
SK Kepala Sekolah
PSG
PTT
16
Adi Pranata, SE
Talang Ipuh, 31-04-1984
S1/ Menejem / 2012
SK Kepala Sekolah
PSG
PTT
17
Afran Afandi, S.Sos
Lubuk Lancang,14-07-1986
SI/Ilmu Kesejateraan sosial/2011
SK Kepala Sekolah
PSG
PTT
18
Fisol Patoni, SH
sungai Gerong, 22-09-1964
SI/Hukum Perdata /1994
SK Kepala Sekolah
PSG
PTT
19
Lazuardi
Lubuk Lancang, 21- 08 -1971
SMA / Ilmu Sosial/1992
SK Kepala Sekolah
PSG
PTT
20
Armansyah, S.Pd.
Pelajau, 25 Nopember 1985
S1/Pend.Ekonomi Akuntansi/2008
SK Kepala Sekolah
PSG
Teknisi
21
Sefi Lestari
Pangkalan Balai, 14-Juni-1996
MAN/ Ilmu Sosial/2013
SK Kepala Sekolah
PSG
Pustakawan
22
Ida Ernawati, S.Pd.
Cilacap, 14-Juni-1989
S1/Pend.Ekonomi/2010
SK Kepala Sekolah
PSG
Pustakawan
23
Yanto Wijaya
Palembang, 02-10-1969
SMA / IPS / 1990
SK Kepala Sekolah
Komite
Kasatpam
24
Eka Iskandar
Saterio, 14 Oktober 1985
SMA / IPS / 2006
SK Kepala Sekolah
Komite
Satpam
25
Adi Saputra
Pangkalan Balai, 18-03-1989
SMA / IPS / 2007
SK Kepala Sekolah
Komite
Satpam
26
Agri Yota
Pangkalan Balai, 24-08-1978
SMA/ IPS/ 1996
SK Kepala Sekolah
Komite
Satpam
27
Budi Priyono
Pangkalan Balai, 15-06-1992
SMA/ IPS/ 2012
SK Kepala Sekolah
Komite
Satpam
28
Aidil Fitrisyah
Pangkalan Balai, 11- 07 - 1983
SMA/ IPA / 2004
SK Kepala Sekolah
PSG
Ofice Boy
29
Andriansyah
Pangkalan Balai, 23 -07-1992
SMA/ IPS/2013
SK Kepala Sekolah
PSG
Ofice Boy
30
Carli Junicef Vratama, SP
Pangkalan Balai, 28 - 06 - 1989
S1/Budidaya Perikanan
SK Kepala Sekolah
PSG
Pelatih Tae Kwondo
31
Afriyadi
Pangkalan balai, 28 Agustus 1983
SMA
SK Kepala Sekolah
PSG
Pelatih Basket Ball
32
Sari Melati, S.Sos.
Palembang, 19 Juli 1987
S1/Sosiologi
SK Kepala Sekolah
PSG
Pelatih Seni Tari
33
Hj. Aswarini
SK Kepala Sekolah
PSG
Rohis
Pangkalan Balai, Kepala Sekolah,
Agustus 2017
Rukanto, S.Pd. NIP. 19701215 199802 1 002
DAFTAR NAMA - NAMA GURU NO
NAMA
NIP
PANGKAT/GO
1
Rukanto, S.Pd., M.Pd.
19701215 199802 1 002
Pembina TK I/ IV b
2
Drs. Sudirman Samosir
19681216 199703 1 003
Pembina TK I/ IV b
3
Neny Tryana, S.Pd.
19700207 199802 2 001
4
Ismeli Sulastri, S.Pd.
5
MATA PELAJARAN
TUGAS TAMBAHAN Kepala Sekolah
Geografi PAK
Wakil Kepala Sekolah Ur. SAPRADIK
Pembina TK I/ IV b
Bahasa Indoesia
Wali Kelas XII MIPA 2
19730123 199802 2 001
Pembina TK I/ IV b
Bahasa Indonesia
Imron, S.Pd.
19680425 199802 1 002
Pembina TK I/ IV b
PJOK
6
Sri Yusmeinawaty, M.Pd.
19730507 199802 2 001
Pembina TK I/ IV b
Bahasa Inggris
7
Komariah, S.Pd. M.M.
19741129 199903 2 005
Pembina / IV a
Biologi
8
Benny Ramolino, S.Pd.
19750323 200604 1 015
Penata TK I / III d
Sejarah Indonesia
9
Surakhman, S.Pd., M.M.
19750401 200604 1 005
Penata TK I / III d
Ekonomi
10 Media Harja, M.Pd.
19830807 200801 1 010
Penata TK I / III d
Matematika
11 Hj. Hilma, S.Si
19780208 200801 2 010
Penata TK I / III d
Fisika
12 Amellia Kurniatie, S.Pd.
19820503 200801 2 008
Penata TK I / III d
BK
13 Ardiliansyah, M.Pd.
19840113 200802 1 001
Penata TK I / III d
Matematika
Wakil Kepala Sekolah Ur. HUMAS
14 Wenny Daryani, M.Pd.
19730131 200801 2 003
Penata / III c
Bahasa Indoesia
Wali Kelas X MIPA 3
Pembimbing TIK
Urusan Rumah Tangga
15 Erika, S.Kom., M.Si.
19800530 200903 2 005
Penata / IIIc
Informatika Prakarya&Kewirausahaan
Koordinator Leb TIK Wali Kelas XII IPS1
16 Sri Anita, S.Pd., M.M.
19830724 200902 2 005
Penata / III.c
BK
17 Yesi Riska Perba, M.Pd.
19850805 200902 2 005
Penata / III.c
Biologi
18 Alfiandika. S.Sn.
19770417 200902 1 003
Penata / III.c
Seni Budaya
19 Sahrul Haromi, S.Pd.I
19831212 201001 1 022
Penata Muda / IIIb
Bahasa Arab Pend Agama dan Budi Pekerti
20 Petri Priyatni, S.T.
-
-
Kimia
21 Ahmad Idris Jatnika, S.Ag.
-
-
Pend.Agama dan Budi Pekerti
22 Yudi Haryanto, S.Pd.
-
-
Ekonomi
23 Ibrahim, S.Pd.
-
-
PJOK
24 Hartika, S.Pd.
-
-
Biologi
25 Kurnia Afianti, S.Kom.
-
-
Prakarya&Kewirausahaan
26 Arisman, M.Pd.I
-
-
Pend Agama dan Budi Pekerti
27 Ana Diana, S.Pd.
-
-
28 Eka Purwanti, S.Pd.
-
-
Matematika
Wali Kelas XI MIPA 2
29 Alpa Seftiano, S.Pd
-
-
PPKn
Wali Kelas XI MIPA 1
30 Nurlela Fibrianti, S.Pd.
-
-
Biologi
Wali Kelas X MIPA 1
31 Eqwin Jaka Sujanna, S.Pd.
-
-
Matematika
Koordinator Ekskul
32 Ayu Karlina, S.Psi.
-
-
BK
33 Sulia Wati, S.Pd.
-
-
Sejarah
34 Sri Handayani, S.Pd.
-
-
PKn
35 Dwi Lestari, S.Pd.
-
-
Seni Budaya
36 Maya Febrika Yuliani, S.Pd.
-
-
Fisika
Koordinator Lab. Fisika
37 Vivi Permatasari, S.Pd.
-
-
Bahasa Inggris
Wali Kelas XI MIPA 3
38 Ummi Khairani Urfa, S.Pd.
-
-
Kimia
Koordinator Lab Kimia
39 Ima Utari Sireger, S.Pd.
-
-
Geografi
Kepala Lab Bahasa Wali Kelas X MIPA 2 Wakil Kepala Sekolah Ur. Kesiswaan Kepala Perpus Wali kelas XII IPS 2 Wakil Kepala Sekolah Ur. Kurikulum Wali Kelas XI IPS 2
Wakil Kepala Sekolah Ur. PMP Wali Kelas XII MIPA 1 Kepala Lab
Koordinator Lab Biologi
Koordinator Akademik Wali Kelas XI IPS1 Pembina Osis Wali kelas X IPS 1 Wali Kelas X IPS 2 Wali kelas XI IPS 2
Sejarah Wajib Sejarah Peminatan
Wali Kelas XII MIPA 3